部委撤併10天後,部長轉任
近日,中央統戰部領導班子進行了調整,其官網「領導之窗」欄目中出現了3張新面孔:原國務院僑辦黨組書記、副主任許又聲任統戰部副部長、國務院僑辦主任;原國家宗教局局長王作安任統戰部副部長、國家宗教局局長;原國務院僑辦副主任譚天星任統戰部副部長。
今年3月,《深化黨和國家機構改革方案》發布。根據該方案,國務院僑務辦公室和國家宗教事務局併入中央統戰部,不再保留單設的國僑辦和國家宗教局。
調整後,中央統戰部在僑務方面的主要職責是,統一領導海外統戰工作,管理僑務行政事務,負責擬訂僑務工作政策和規劃,調查研究國內外僑情和僑務工作情況,統籌協調有關部門和社會團體涉僑工作,聯繫香港、澳門和海外有關社團及代表人士,指導推動涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作等。
中央統戰部在宗教事務管理方面的主要職責是,貫徹落實黨的宗教工作基本方針和政策,研究擬訂宗教工作的政策措施並督促落實,統籌協調宗教工作,依法管理宗教行政事務,保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動,鞏固和發展同宗教界的愛國統一戰線等。
此外,機構改革方案還明確,國家民族事務委員會仍作為國務院組成部門,歸口中央統戰部統一領導。
統戰部領導班子本次調整後,已形成一正九副格局,部長為尤權,副部長為巴特爾、張裔炯、許又聲、徐樂江、蘇波、王作安、冉萬祥、譚天星、戴均良。
許又聲簡歷
男,漢族,1957年8月生,福建閩清人,1985年11月加入中國共產黨,1975年7月參加工作,大學學歷,文學學士。
現任中央統戰部副部長,國務院僑務辦公室主任。
1975.07-1977.11 福建省閩侯縣知青
1977.11-1978.10 福建省福州市橡膠廠工人
1978.10-1982.08 廈門大學中文系漢語言文學專業學習
1982.08-1987.07 國務院僑辦秘書局幹部
1987.07-1987.12 國務院僑辦秘書局調研室副主任
1987.12-1988.10 國務院僑辦政策研究室副處級調研員
1988.10-1992.07 國務院僑辦政策研究室正處級調研員
1992.07-1997.09 國務院僑辦政策研究室副主任
(其間:1995.06--1997.06掛職任廣東省江門市副市長)
1997.09-1999.12 國務院僑辦經濟科技司司長
1999.12-2000.01 國務院僑辦黨組成員、經濟科技司司長
2000.01-2001.03 國務院僑辦黨組成員、國外司司長
2001.03-2012.05 國務院僑辦副主任、黨組成員
(其間:2002.03--2002.07國家行政學院專題班進修英語)
2012.05-2012.06 湖南省委常委
2012.06-2015.08 湖南省委常委、宣傳部部長
2015.08-2016.11 湖南省委常委、秘書長
2016.11-2017.01 湖南省人大常委會副主任候選人
2017.01-2017.03 湖南省人大常委會副主任、黨組副書記
2017.03-2018.03 國務院僑辦黨組書記、副主任
2018.03- 中央統戰部副部長,國務院僑務辦公室主任
第十九屆中央委員
王作安簡歷
男,漢族,1958年5月生,江蘇宜興人,1985年6月加入中國共產黨,1977年9月參加工作,大學學歷。
現任中央統戰部副部長,國家宗教事務局局長。
1977.09-1979.09 江蘇省宜興市工藝美術陶瓷廠職工
1979.09-1983.07 南京大學哲學系學習
1983.07-1985.10 中央統戰部研究室幹部
1985.10-1987.08 中央統戰部統一戰線研究所助理調研員
1987.08-1988.10 國務院宗教事務局政策研究室副主任
1988.10-1990.12 國務院宗教事務局政策法規司政研處處長
1990.12-1994.07 國務院宗教事務局政策法規司副司長兼政研處處長
1994.07-1995.03 國務院宗教事務局辦公室主任
1995.03-1996.06 國務院宗教事務局辦公室主任兼宗教文化出版社代總編
1996.06-1998.01 國務院宗教事務局辦公室主任兼宗教文化出版社代社長、代總編
1998.01-1998.02 國務院宗教事務局黨組成員、辦公室主任兼宗教文化出版社社長、總編
1998.02-1998.03 國務院宗教事務局副局長、黨組成員兼宗教文化出版社社長、總編
1998.03-2002.10 國家宗教事務局副局長、黨組成員兼宗教文化出版社社長、總編
2002.10-2009.09 國家宗教事務局副局長、黨組成員
2009.09-2018.03 國家宗教事務局局長、黨組書記
2018.03- 中央統戰部副部長,國家宗教事務局局長
第十八屆中央候補委員,十八屆四中全會遞補為中央委員
第十二屆、十三屆全國政協常務委員
譚天星簡歷
男,漢族,1963年11月生,湖南攸縣人,1996年7月加入中國共產黨,1986年7月參加工作,研究生學歷,歷史學博士。
現任中央統戰部副部長。
1979.09-1983.09 華中師範大學歷史系歷史專業學習
1983.09-1986.07 華中師範大學歷史系中國古代史專業碩士研究生
1986.07-1987.08 華中師範大學歷史系教師
1987.08-1991.03 北京大學歷史系中國古代史專業博士研究生
1991.03-1994.08 中國僑聯華僑華人歷史研究所研究室副主任、主任
1994.08-1997.05 國務院僑辦政策研究司《僑務工作研究》編輯部主任
1997.05-1998.09 國務院僑辦經濟科技司副司長
1998.09-2002.01 駐美國使館參贊
2002.01-2005.08 國務院僑辦經濟科技司副司長
(其間:2004.09-2005.01中央黨校中青年幹部培訓班學習)
2005.08-2007.05 國務院僑辦經濟科技司巡視員、副司長
2007.05-2009.05 國務院僑辦經濟科技司司長
(其間:2008.09--2009.01中央黨校中青年幹部培訓班學習)
2009.05-2010.12 國務院僑辦經濟科技司(投訴協調司)司長
2010.12-2012.09 國務院僑辦國外司(港澳台司)司長
(2010.01-2011.01掛職任湖北省政府副秘書長、省政府辦公廳黨組成員)
2012.09-2018.03 國務院僑辦副主任、黨組成員
2018.03- 中央統戰部副部長
※朴槿惠出事後最親信的男人,現已獨善其身
※巡航南海的戰神飛行員昨晚感動中國
TAG:長安街知事 |