江蘇徐州同步調整書記市長
江蘇徐州今日同步調整市委書記、市長的人選。
4月18日上午,徐州市召開全市領導幹部大會,宣布江蘇省委關於徐州市主要領導調整的決定:周鐵根任徐州市委書記,不再擔任徐州市長;庄兆林任徐州市委副書記,提名為市長候選人。
公開資料顯示,現年56歲的周鐵根是江蘇海安人,此前在南通、無錫長期任職,還曾主政過民營經濟重鎮、全國百強縣江陰市。
2015年12月,周鐵根從江陰調任徐州,出任市委副書記、代市長,次年年初去代轉正。
2017年2月18日,在再次當選為徐州市長後,周鐵根曾袒露心跡:「我是一個普通老百姓的孩子,兒時生活在農村,當時,村支部書記在我心目中就是大幹部了,想不到自己能走到今天。我當過市長、縣委書記,不可以說沒有權,但我深深地感到,權力更多的是一份責任、是一份擔當、是一份付出。我常常生怕自己的工作做不好,耽誤了事業,耽誤了老百姓的幸福,對不起組織,對不起人民。」
周鐵根的繼任者庄兆林,1969年出生於江蘇江都,此前的工作經歷主要集中在本省,曾任共青團江蘇省鎮江市潤州區委書記、潤州區委書記、鹽城市常務副市長,2017年5月轉任泰州市委副書記。本次任命是庄兆林一年之內的第二度履新。
徐州既是江蘇13個地級市之一,也是江蘇「1+3」重點功能區戰略布局中3個重要板塊之一。2017年初,國務院正式批複了徐州淮海經濟區中心城市定位。
江蘇省委書記婁勤儉曾在公開場合表示,在隴海線上,除了西安、鄭州,就數徐州經濟總量最大,所以「徐州不能滿足於僅僅是個地級市」。婁勤儉表示,徐州要站在國家戰略的角度來謀劃發展,敢於解放思想,突破傳統思維,瞄準大城市的能級進行規劃,要在堅守實體經濟中構築特色、形成優勢。
周鐵根簡歷
周鐵根,男,漢族,1962年11月生,江蘇海安人,省委黨校大學學歷,1984年11月加入中國共產黨,1985年7月參加工作。
1982.09-1985.07,江蘇公安專科學校治安系學生
1985.07-1986.05,江蘇省環本農場幹部、副指導員
1986.05-1987.09,南通市公安局政治處幹部
1987.09-1989.05,南通市委研究室幹部
1989.05-1993.10,南通市委研究室副科級研究員、正科級研究員(其間:1989.09-1991.07,江蘇省委黨校函授學院對外經濟專業在職大學學習)
1993.10-1994.02,南通市委辦公室綜合科科長
1994.02-1995.04,南通市委辦公室主任助理、綜合科科長
1995.04-1996.09,南通市委辦公室主任助理、副處級秘書
1996.09-2000.12,南通市委辦公室副主任(其間:1996.09-1998.07,南京大學工商管理專業研究生課程進修班學習)
2000.12-2002.12,如皋市委副書記
2002.12-2006.06,如皋市委副書記、代市長、市長
2006.06-2011.05,如東縣委書記(2009.12明確副市級,2011.01兼任縣人大常委會主任)
2011.05-2013.12,無錫市委常委、市紀委書記
2013.12-2014.02,無錫市委常委、市紀委書記,江陰市委書記、江陰高新技術產業開發區黨工委書記
2014.02-2015.12,無錫市委常委、江陰市委書記、江陰高新技術產業開發區黨工委書記
2015.12-2016.01,徐州市委副書記、代市長
2016.01-2018.04,徐州市委副書記、市長
2018.04-,徐州市委書記
第十二屆、十三屆全國人民代表大會代表,江蘇省十一屆,十三屆江蘇省委委員,十二屆江蘇省紀委委員,江蘇省十一次、十二次、十三次黨代會代表,十二屆市委委員,市十二次黨代會代表,市十六屆人大代表
庄兆林簡歷
庄兆林,男,漢族,1969年2月生,江蘇江都人,中央黨校大學本科學歷,江蘇省委黨校研究生學歷。1990年8月加入中國共產黨,1987年8月參加工作。
1984年09月--1987年06月,就讀於江蘇省鎮江市丹陽縣師範學校普師專業讀書;
1987年08月--1990年11月,先後任江蘇省鎮江師範學院附屬小學教師、少先隊大隊輔導員、教工團支部書記;
1990年11月--1992年11月,任江蘇省鎮江市潤州區委組織部幹部科科員(期間:1988年09月--1991年07月,鎮江師範學院夜大美術專業大專學習);
1992年11月--1993年03月,任江蘇省鎮江市潤州區委組織部幹部科副科長;
1993年03月--1994年04月,任共青團江蘇省鎮江市潤州區委副書記、黨組副書記(主持工作);
1994年04月--1995年05月,任共青團江蘇省鎮江市潤州區委書記、黨組書記;
1995年05月--1998年04月,任江蘇省鎮江市潤州區官塘橋鄉黨委書記(期間:1995年09月--1997年12月,中央黨校涉外經濟管理專業函授本科學習);
1998年04月--2001年03月,任共青團江蘇省鎮江市委副書記、黨組成員、市青聯主席(期間:1998年09月--2000年06月,南京大學國際商學院國際貿易專業研究生課程進修班學習);
2001年03月--2004年12月,任共青團江蘇省鎮江市委書記、黨組書記(期間:2001年09月--2002年12月,江蘇省委黨校科學社會主義與國際共產主義運動專業研究生學習);
2004年12月--2005年01月,任江蘇省鎮江市潤州區委副書記、代區長;
2005年01月--2008年02月,任江蘇省鎮江市潤州區委副書記、區長;
2008年02月--2011年05月,任江蘇省鎮江市潤州區委書記;
2011年06月--2011年09月,任江蘇省鹽城市委常委、組織部部長;
2011年09月--2014年3月,任江蘇省鹽城市委常委、組織部部長,城南新區黨工委書記;
2014年03月--2015年10月,任江蘇省鹽城市委常委、組織部長;
2015年10月--2017年05月,任江蘇省鹽城市委常委、常務副市長;
2017年05月--2018年04月,任江蘇省泰州市委副書記、統戰部長。
更多精彩內容,清關注長安街知事APP
※辭職的清華副校長昨日履新
※蔡英文腳踩紅線後,遼寧艦航母開進台海
TAG:長安街知事 |