周先旺任武漢市人民政府副市長、代理市長
29日上午,武漢市十四屆人大常委會第十二次會議表決通過人事任免事項:
萬勇因工作變動,向市人大常委會提出辭去所任職務的請求,依照《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》的規定,武漢市第十四屆人大常委會第十二次會議決定:
接受萬勇辭去武漢市人民政府市長職務。
根據中共武漢市委的建議,經市人大常委會主任會議提名、市十四屆人大常委會第十二次會議表決通過,
任命周先旺為武漢市人民政府副市長,並決定周先旺為武漢市人民政府代理市長。
在作供職報告時,周先旺說,當前,武漢正加快建設國家中心城市,全面復興大武漢。特別是習近平總書記時隔五年,再次親臨湖北武漢視察指導,這在武漢改革發展進程中具有重要的里程碑意義,為新時代武漢發展帶來了極其重要的機遇和強勁東風。在這樣一個時間節點,中央和省委決定調自己到武漢工作,深感使命光榮、責任重大,既是人生之幸,更是千鈞之責。周先旺表示,要在市委堅強領導下,在市人大及其常委會的監督支持下,團結帶領市政府一班人,不忘初心、牢記使命,擔當作為、履職盡責。
周先旺同志簡歷
周先旺,土家族,1962年11月生,湖北建始人,1980年12月參加工作,1987年1月入黨,中央黨校經濟管理專業,在職大學本科學歷。
1980.12-1981.09 湖北省建始縣青花公社黨委辦公室幹事
1981.09-1985.10 湖北省建始縣青花公社團委副書記、高坪區團委書記
1985.10-1987.09 共青團湖北省建始縣委副書記
1987.09-1989.07 湖北大學行政管理專業大專學習
1989.07-1990.05 待分配
1990.05-1993.02 湖北省建始縣紅岩鎮黨委副書記、鎮長
1993.02-1994.01 湖北省建始縣副縣長
1994.01-1995.09 共青團湖北省恩施州委書記
1995.09-1998.04 湖北省宣恩縣委副書記、縣長
1998.04-2002.12 湖北省恩施州副州長
(1996.08-1998.12 中央黨校經濟管理專業本科函授學習;1999.04-1999.11 掛職中國銀行總行資產負債管理部副總經理)
2002.12-2003.02 湖北省恩施州委副書記、代州長
2003.02-2008.02 湖北省恩施州委副書記、州長
(其間:2007.03-2008.01中央黨校一年制中青年幹部培訓班學習)
2008.02-2012.11 湖北省商務廳廳長、黨組書記、省外資辦主任
2012.11-2014.01 湖北省黃石市委書記
2014.01-2017.03 湖北省黃石市委書記、市人大常委會主任
2017.03-2017.04 湖北省副省長、黨組成員、黃石市委書記、市人大常委會主任
2017.04-2018.05 湖北省副省長、黨組成員
2018.05- 湖北省副省長、黨組成員,武漢市委副書記
第九屆、十屆、十一屆省委委員
※武漢12點:2018胡潤慈善榜發布 湖北6人上榜
※注意及時閃避!東湖綠道邊有野豬樹叢里覓食
TAG:武漢廣播電視台 |