再履新!這位女常委兩年來已在3省交流任職
公告
日前,中央批准,嚴植嬋同志(女)任廣西壯族自治區黨委委員、常委。
據人民網地方領導資料庫顯示,嚴植嬋此前擔任安徽省委常委、組織部部長職務。
記者梳理嚴植嬋簡歷發現,此次履新系嚴植嬋兩年來再度交流任職,廣西也成為嚴植嬋工作的第3個省份。
嚴植嬋參加工作後曾長期在高校任職,先後擔任過華南農業大學畜牧獸醫系黨總支副書記、華南農業大學黨委組織部副部長、華南農業大學團委書記、動物科學學院黨總支書記等職務,2003年進入地方黨政機關任職,歷任湛江市委常委、組織部部長,湛江市委副書記、政法委書記,廣東省司法廳廳長、黨委副書記、黨委書記,揭陽市委書記、市人大常委會主任。
2017年5月,廣東省委換屆,嚴植嬋首次入選廣東省委常委班子,並擔任省委統戰部部長職務;任職不到半年,嚴植嬋再度履新,於2017年9月調安徽任職,擔任安徽省委常委、組織部部長,這次履新也是嚴植嬋首次異地交流任職。
嚴植嬋到任廣西後,安徽省委常委班子女性幹部減少為一人,為安徽省委常委、統戰部部長;廣西壯族自治區黨委常委班子女性幹部則增加為兩人,另一人系廣西壯族自治區黨委常委、宣傳部部長范曉莉。
嚴植嬋同志簡歷
嚴植嬋,女,漢族,1964年5月生,廣東陽春人,1985年6月入黨,1985年7月參加工作,中山大學政治與公共事務管理學院行政管理專業畢業,在職研究生學歷,管理學碩士,講師。
1981-1985年 華南農業大學畜牧獸醫系養禽及禽病防治專業學習
1985-1996年 華南農業大學畜牧獸醫系幹部、政治輔導員,系黨總支副書記(其間:1992.04評為講師;1995.01提為副處級;1988.09-1990.07中山大學政治學與行政學系思想政治教育專業學習,獲法學學士學位)
1996-1999年 華南農業大學黨委組織部副部長
1999-2002年 華南農業大學團委書記、黨委組織部副部長(正處級)
2002-2003年 華南農業大學動物科學學院黨總支書記(其間:2002.02-2002.07省委黨校中青年幹部培訓班學習)
2003-2008年 湛江市委常委、組織部部長
2008-2008年 湛江市委副書記、組織部部長、政法委書記(2005.09-2008.12中山大學政治與公共事務管理學院行政管理專業在職研究生學習,獲管理學碩士學位)
2008-2011年 湛江市委副書記、政法委書記
2011-2013年 廣東省司法廳廳長、黨委副書記
2013-2015年 廣東省司法廳廳長、黨委書記
2015-2015年 揭陽市委書記、市人大常委會主任,省司法廳廳長
2015年 揭陽市委書記、市人大常委會主任
2017.05 廣東省委常委、統戰部部長
2017.09 安徽省委常委、組織部部長
2018.07 廣西壯族自治區黨委常委
第十一屆、十二屆廣東省委委員。第十九屆中央候補委員。
(人民網資料 截至2018年7月)
TAG:聊政事兒 |